Осмонов Нурдин Кубатович
Родился 1 октября 1973 года, в.с.Талды ,Таласского района
Образование
Высшее,КГТУ им.И.Раззакова,
Специальность электроснабжение
Воинское звание Младший лейтенант
Трудовая деятельность
01.10.1996 01.01.1998 Кыргызский архитектурно-строительный институт Электрик 5раз
13.05.1998 27.06.2001 ТПЭС Инженер по расчетам Талас.РЭС
27.06.2001 01.11.2001 ТФ ОАО «Северэлектро Инженер по расчетам Талас.РЭС
01.11.2001 11.04.2002 ТФ ОАО «Северэлектро» Старший инспектор сектора контроля технического отдела
11.04.2002 20.01.2004 ТФ ОАО «Северэлектро» Заместитель директора по сбыту
20.01.2004 07.07.2004 ТФ ОАО «Северэлектро» Начальник сектора контроля
07.07.2004 01.09.2004 ТФ ОАО «Северэлектро» Инспектор сектора контроля
01.09.2004 22.07.2005 ТФ ОАО «Северэлектро» Начальник отдела реализации электроэнергии
22.07.2005 26.12.2007 ТФ ОАО «Северэлектро» Заместитель исполнительного директора по сбыту электроэнергии
26.12.2007 09.02.2009 ТФ ОАО «Северэлектро» Исполнительный директор
09.02.2009 01.05.2010 ТФ ОАО «Северэлектро» Начальник Бакай –Атинского РЭС
01.05.2010 24.06.2011 ТФ ОАО «Северэлектро» Начальник отдела покупок и продажи электроэнергии
24.06.2011 07.12.2020 ТФ ОАО «Северэлектро» Начальник городских электрических сетей
07.12.2020 08.09.2021 ТФ ОАО «Северэлектро» Начальник РХС
08.09.2021 23.11.2021 ТФ ОАО «Северэлектро» Исполнительный директор
24.11.2021 05.08.2022 ОАО «Северэлектро» Генеральный директор
05.08.2022 20.10.2022 ЧуПЭС-филиала ОАО «НЭСК» Директор
21.10.2022 по н/ вр. ОАО «НЭС Кыргызстана» Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Подробнее:
Бердиев Асхат Кабылович
Родился 21 мая 1967 года в г. Фрунзе
Образование: Высшее. Казахский сельскохозяйственный институт
Специальность: инженер - электрик
Дополнительное образование: • Сертификат о прохождении курса повышения квалификации управленческих кадров.
Предприятий (членов совета директоров) по Программе, утвержденной
Государственным комитетом Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом.
Сертификат за активное участие в семинаре «Охрана труда в Новом Формате 2017».
• Сертификат на осуществление профессиональной деятельности в качестве специалиста по строительству инженерных сетей и систем (электроснабжение
35kB).
Трудовая деятельность:
1991-1992 гг. г. Ош Агропромэнерго мастер
1992-2002 гг. Oш ПЭС ККРЭС эл. монтер, мастер, диспетчер, зам. начальника РЭС.
2002-2008 гг. ОАО «Ошэлектро»
Отдел реализации электроэнергии - начальник.
Kapa-yy PC- начальник.
Кызыл-Кия РОС -начальник.
Ошский РЭС -начальник
Отдел внутреннего аудита и контроля - начальник.
Коммерческий директор ОАО «Ошэлектро»
2003-2005 гг. Член совета директоров ОАО «Ошэлектро»
2008-2020 гг. ОАО «Северэлектро»
Аламединский РЭС - Начальник.
Служба сбыта по г Бишкек - Начальник.
Заместителя технического директора по Чуйской области.
Служба Надежности и Техники Безопасности - Начальник.
Сокулукский РЭС – Начальник
Западный РЭС - заместитель начальника
2020-2021гг. ОАО. «Национальная Энергетическая Холдинговая Компания »
Первый Заместитель председателя правления ОАО «НЭХК»
Председатель правления ОАО «НЭХК»
2020-2021гг. ОАО. «Национальная Энергетическая Холдинговая Компания »
Первый Заместитель председателя правления ОАО «НЭХК»
Председатель правления ОАО «НЭХК»
Награды: Почетные грамоты: ОшПЭС, Кыргызэнерго, ОАО «Ошэлектро», OAO «Северэлектро», мэрии г. Бишкек, Почетная грамота Правительства КР в знак признания особых заслуг перед государством. В 2017году присвоено звание Заслуженный энергетик СНГ. Почетная грамота Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств. Награжден знаком «Каарман»-отличник промышленности и энергетики Кыргызской Республики. Решением Центрального Правления РСВА за заслуги перед Родиной и Отечеством от имени Российского союза ветеранов Афганистана награжден медалью «За заслуги»
Подробнее:
Байланыш дарегибиз:
720070, Бишкек ш., Жибек-Жолу пр., 326
+996 (312) 66-10-01 (кабылдама)
+996 (312) 66-16-09 (факс)
+996 (312) 67-03-35 (басма сөз кызматы)